Notice d'autorité : Brotons, Adrienne (1986-....)
Activité :
- inspecteur ( 1/01/2012-28/02/2015)
inspecteur des finances
- conseiller au cabinet du président de la République ( 1/03/2016-10/05/2017)
Conseillère Economie et Numérique au cabinet de François Hollande, président de la République
- administrateur de société (30/05/2017)
General Manager Business Development
Histoire :
Née le 21 juin 1986
Diplômes
Institut d’études politiques de Paris
Ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration (promotion Jean-Jacques Rousseau)
Carrière
- Inspection générale des Finances (janvier 2012-février 2015)
- Chargée de mission innovation, entrepreneuriat et économie internationale auprès du secrétaire général de la Présidence de la République, de février 2015 à février 2016,
- Conseillère adjointe Economie et numérique au cabinet de François Hollande, président de la République, à compter du 1er mars 2016,
- Conseillère adjointe Economie, finances et numérique au cabinet de François Hollande, président de la République, à compter du 1er juin 2016,
- Conseillère Economie, numérique et commerce extérieur au cabinet de François Hollande, président de la République, à compter du 19 septembre 2016 jusqu'au 10 mai 2017,
- General Manager Business Development du groupe Renault-Nissan depuis juin 2017.
Textes de référence :
- Arrêté du 1er mars 2016 portant organisation du cabinet du président de la République (NOR : PREX1606565A) - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032153318
- Arrêté du 13 juin 2016 portant organisation du cabinet (NOR : PREX16161851) - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032695282
- Arrêté du 19 septembre 2016 portant cessation de fonctions et nomination à la présidence de la République (NOR : PREX1626714A) - https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033138325
Sources :
- Notice documentaire du service des Archives de la Présidence de la République
- Notice professionnelle Linkedin