Document d'archives : Jean-Antoine du Verdier de Marcilhac (1746-1831) , écuyer, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Saint-Amand, Gorce, Faliès et...
Titre :
Jean-Antoine du Verdier de Marcilhac (1746-1831) , écuyer, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Saint-Amand, Gorce, Faliès et autres lieux ; fils de Charles du Verdier de Cadillac et de Marguerite de Monteil.
Contenu :
- Carrière militaire : nomination au grade de sous-lieutenant (1764) ; attestation de services (1765) ; certificat de bons et loyaux services (1768) ; copies et lettres originales d'une correspondance entre Louis François, marquis de Monteynard, secrétaire d'Etat à la Guerre, Charles Rosalie de Rohan-Chabot, comte de Jarnac, colonel du régiment de Jarnac-Dragons et madame la comtesse de la Marche au sujet de l'obtention du commandement d'une compagnie de dragons par Jean-Antoine du Verdier de Marcilhac (1773-1774) ; correspondance portant quittance d'une somme de 7000 livres pour sa compagnie (1779) ; nomination au grade de capitaine en second (1784) ; mission de maintien de l'ordre à Saint-Avold (Moselle) pour faire face aux troubles révolutionnaires : lettres relatives à la comptabilité du régiment et à l'approvisionnement en fourrage (15 avril,12 mai et 18 juin 1789), délibération du conseil municipal instaurant un couvre-feu afin de prévenir de nouvelles émeutes (13 mai 1789), lettre du marquis de Choiseul portant extrait d'une lettre du comte de Puységur, ministre de la Guerre, donnant ordre aux commandants de troupes d'assister la maréchaussée et la police dans le maintien de l'ordre, et lui demandant de le tenir informé de ce qui se passe à Saint-Avold (18 mai 1789), prestation de serment de l'escadron de chasseurs à cheval et réquisition par la municipalité afin de maintenir l'ordre (21 et 23 août 1789), délibération du conseil municipal et certificat délivré par les "conseillers du roi, maire, chef de police, échevins et procureur de sa majesté" attestant que l'escadron de chasseurs commandé par M. de Marcilhac "s'y est comporté dans la plus exacte discipline" et que M. de Marcilhac "s'est signalé par son zèle, son autorité, ses soins et sa bienveillance envers la bourgeoisie" (septembre 1789) ; quittance pour la capitation des officiers du régiment des chasseurs (1790) ; mainlevée de la finance de la compagnie de M. de Marcilhac par les administrateurs du troisième régiment de chasseurs à cheval (1791) ; certificat délivré par le directoire du département de la Moselle attestant de sa prestation de serment voulu par la loi à la tête de son escadron (1791) ; brouillon de sa lettre de démission écrite à Metz (30 juin 1791) ; laissez-passer délivré par la ville de Metz pour son retour à Mur-de-Barrez (8 juillet 1791) ; lettre d'un administrateur du régiment faisant suite à sa demande d'obtention d'un brevet de pension (1792) ; lettre du ministère de la Guerre relative à sa pension (1813) ; association des chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis de l'arrondissement d'Aurillac : procès-verbaux des séances, correspondance et quittances (1816-1824) ; lettre du ministère de la Guerre relative à sa demande d'augmentation de la pension de 300 francs qu'il a obtenue sur les fonds de l'Ordre de Saint-Louis (1823). - 38 pièces.
- Titres de propriété : quittances et contrat pour l'achat d'une maison et d'un jardin appartenant à l'hôpital de Mur-de-Barrez (1786-1788) ; "Brevet des titres de M. le marquis de Miramon pour les droits provenant du seigneur de la Roque dans la province de Rouergue" et "Extrait de reconnaissance pour noble Jean de la Roque, seigneur de Mont-Maïoux contre Pierre Vayssière du Mur, Cécile veuve de Pierre Pessola et Jeanne femme d'Etienne Vialar du Mur" du 22 juillet 1394, copie en latin prouvant les droits sur la baronnie de Montmayoux (commune de Taussac, Aveyron) "pour servir à messire Jean Antoine de Verdier de Marcillac" (1787) ; achat d'un jardin à Mur-de-Barrez (an VII) ; vente par son épouse Marie Lacoste, agissant pour Marie Mondit héritière de Jérôme du Verdier de Fontenilles, d'une terre du domaine de Lavaisse (commune de Mur-de-Barrez, Aveyron) (1816) ; ventes de terres et de bâtiments de ferme du domaine de Lamarque à Giou-de-Mamou (1821-1824). - 10 pièces.
- Succession de son père, Charles du Verdier de Cadillac : état des créances (1779), enregistrement du testament et codicille à la sénéchaussée de Rouergue (1783). - 5 pièces.
- Succession de son cousin germain Pierre de Montal : traité avec Alexandre de Montal (1809), quittances (1809-1822), état des dettes de la succession (1809), inventaire de la succession (1809), procès relatif à une rente héritée de Marguerite du Verdier de Marcilhac (1811). - 20 pièces.
- Succession de son cousin germain Alexandre de Montal : quittances (1816-1819), frais de succession et d'obsèques (1818), paiement de la dot de Françoise Estampes (1819), état des inscriptions hypothécaires (1822), radiation d'hypothèques (1830). - 12 pièces.
- Gestion du domaine de Sévérac à Polminhac, hérité d'Alexandre de Montal : estimations, baux à ferme, contentieux, quittances (1815-1822). - 21 pièces.
- Affaires judiciaires : procès avec un voisin au sujet d'une maison à Mur-de-Barrez (an VII-an IX) ; procès contre Géraud Dauzier et Antoine Fel suite à des malfaçons dans la construction d'une muraille au domaine de Veyrières à Sansac (1819). - 3 pièces.
- Finances et comptabilité : quittances et reçus divers (1784-1831), obligation de Guillaume Millau d'Entraygues pour une créance qu'il doit en paiement d'un bail pour l'exploitation d'une vigne (1819), obligation de créance à Jeanne Rivière et hypothèque du château de Veyrières (1821, 1824). - 29 pièces.
- Affaires de la commune de Sansac-de-Marmiesse : testament de François de Peyronencq de Saint-Chamarand, seigneur de Marmiesse, Sansac et autres lieux, habitant au château de Veyrières (1774), installation dans ses fonctions de maire en remplacement de M. de Giou décédé (1815), procès-verbaux de nomination aux fonctions de maire (1816, 1821, 1825), inventaire des archives et effets mobiliers de la commune (1815) ; achat du presbytère (1822-1830), bordereau des quittances et pièces justificatives remises au payeur du trésor royal pour l'avance d'une somme de 600 francs nécessaire à l'entretien de la route royale n° 122 (1824). - 11 pièces.
- Autres documents : lettre de Fournier, archiviste à Rodez, chargé d'établir l'arbre généalogique de la famille du Verdier de Marcilhac (1787) ; contrat de mariage avec Marie Anne Lacoste (1788) ; requête pour une réduction du montant de la capitation (1790-1791) ; reçu délivré par la municipalité de Mur-de-Barrez suite à la remise par M. Marcilhac de deux fusils et d'une paire de pistolets (1792) ; certificats de résidence (1792-1793, an VIII) ; laissez-passer (1792-an X) ; don à la municipalité de Mur-de-Barrez d'une somme provenant de la vente de sa croix de Saint-Louis qu'il est dans l'impossibilité de remettre à l'administration comme lui impose la loi sur la suppression de l'ordre de Saint-Louis (1793) ; nomination à la fonction de commissaire à la levée des fourrages pour la commune de Mur-de-Barrez (an II) ; nomination à la fonction de commissaire des secours aux parents des défenseurs de la patrie par la commune de Mur-de-Barrez (an II) ; correspondance relative à sa mission de commissaire près le département du Tarn pour l'envoi de grains (an II) ; certificat médical (an II) ; certificats de civisme (an II-an III) ; lettre relative à ses fonctions de trésorier du comité des subsistances de Mur-de-Barrez (an II) ; extrait d'acte de décès de sa sœur Jeanne Marie du Verdier de Marcilhac à Rodelle (Aveyron) le 15 avril 1792 (an III) ; assignation pour défaut de service de la garde nationale (an VII) ; lettre de M. de Castellane relative aux prochaines élections et cartes d'électeur (1819-1824) ; jugement du tribunal civil d'Aurillac condamnant son fils Théodore du Verdier de Marcilhac au paiement d'une rente due en contrepartie de la jouissance du domaine de Lavaurs comme stipulé par son contrat de mariage avec Marie Aulhac (1836) ; "Mémoire généalogique pour monsieur le Chevalier de Marcillac" (s.d.). - 36 pièces.
Cote :
97 J 8
Inventaire d'archives :
Description physique :
Observations :
Personnes :
Aulhac, Marie, Canteloube, Joseph (1879-1957), Chastenet, Louis Pierre de (comte de Puységur), Choiseul, M. de, Dauzier, Géraud, Estampes, Françoise, Fel, Antoine, Fournier, Giou, M. de, Lacoste, Marie, Lacoste, Marie Anne, Millau, Guillaume, Mondit , Marie, Montal, Alexandre de, Montal, Pierre de, Monteil, Marguerite de, Monteynard, Louis-François de (1713-1791), Pessola, Jeanne, Pessola, Pierre, Peyronencq de Saint-Chamarand, François de, Rivière, Jeanne, Rohan-Chabot, Charles Rosalie de (comte de Jarnac), Roque, Jean de la, Vayssière, Pierre, Verdier de Cadillac, Charles du, Verdier de Fontenilles, Jérôme du, Verdier de Marcilhac, Jean-Antoine du, Verdier de Marcilhac, Jeanne Marie du, Verdier de Marcilhac, Marguerite du, Verdier de Marcilhac, Théodore du, Vialar, Etienne
Institutions :
Association paternelle des chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, France. Ordre royal et militaire de Saint-Louis
Nom de famille :
Lieux :
Entraygues-sur-Truyère (Aveyron, France), Tarn (France ; département), Veyrières, château de (Sansac-de-Marmiesse, Cantal, France), Marcillac (Mur-de-Barrez, Aveyron, France), Lavaurs (?, France), Sévérac (Polminhac, Cantal, France), Montmayoux (Taussac, Aveyron, France), Saint-Avold (Moselle, France), Rodelle (Aveyron, France), Gorce (Thérondels, Aveyron, France), Mur-de-Barrez (Aveyron, France), Lavaisse (Mur-de-Barrez, Aveyron, France), Faliès (Thérondels, Aveyron, France), Lamarque (Giou-de-Mamou, Cantal, France)
Thèmes :
Arme à feu, Armée, Certificat de civisme, Certificat médical, Château, Contrat de mariage, Croix, Distinction honorifique, Dot, Exploitation agricole, France -- 1789-1799 (Révolution), Garde nationale, Généalogie, Hôpital, Impôt, Justice, Laissez-passer, Maire, Musique, Presbytère, Reconnaissances féodales, Route, Succession et héritage, Testament, Vente, Viticulture, compositeur